王炳华 董事长
王炳华:男,汉族,中共党员,1954年10月生,1974年2月参加工作。武汉水利电力大学电力系统及自动化专业硕士,教授级高级工程师。2015年5月,任国家核电技术公司董事长。
王凤学 总经理、党组成员
王凤学:男,汉族,中共党员,1963年9月生,1982年7月参加工作。华北电力大学电力系统及自动化专业硕士,高级工程师。2017年4月,任国家电力投资集团有限公司核电业务总监,国家核电技术公司总经理、党组成员。
郭宏波 党组书记
郭宏波:男,汉族,中共党员,1961年1月生,1976年12月参加工作。北京大学情报专业、中国社科院研究生院金融专业研究生班,工程师。2015年7月,任国家电力投资集团有限公司助理总经理、国家核电技术公司党组书记。
郑明光 党组成员、副总经理
郑明光:男,汉族,中共党员,1962年12月生,1982年8月参加工作。上海交通大学核能科学与工程专业博士研究生,教授级高级工程师,博士生导师。国家科技重大专项“大型先进压水堆核电站”总设计师,享受国务院政府特殊津贴。2015年7月,任国家核电技术公司党组成员、副总经理兼上海核工院有限公司执行董事、总经理。
曾曦 党组成员、副总经理
曾曦:男,汉族,中共党员,1963年12月生,1984年参加工作。哈尔滨船舶工程学院核动力装置专业毕业,高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。2015年7月,任国家核电技术公司党组成员、副总经理。
李慧杰 党组成员、纪检组组长
李慧杰:男,汉族,中共党员,1960年7月生,1976年12月参加工作。西安交通大学高级工商管理硕士,高级经济师。2015年7月,任国家核电技术公司党组成员、纪检组组长。
侯学众 党组成员、副总经理
侯学众:男,汉族,中共党员,1965年3月生,1984年参加工作。武汉水利电力学院电厂建筑结构工程专业毕业,清华大学核能与核技术工程专业硕士,清华大学工商管理硕士,工程技术应用研究员,山东省工程设计大师。2015年7月,任国家核电技术公司党组成员、副总经理。
韩志伟 党组成员、总会计师
韩志伟:男,汉族,中共党员,1967年6月生,1990年7月参加工作。山西财经大学计划统计专业毕业,首都经济贸易大学会计学研究生毕业,会计师,高级经济师。2015年7月,任国家核电技术公司党组成员、总会计师。
余文宝 党组成员、副总经理
余文宝:男,汉族,中共党员,1963年9月生,1980年12月参加工作。华北电力大学人力资源管理专业毕业,高级政工师。2017年7月,任国家核电技术公司党组成员、副总经理。
吴放 党组成员、副总经理
吴放:男,汉族,中共党员,1971年7月生,1995年7月参加工作。清华大学核能与热能利用专业毕业,高级工程师。2017年12月,任国家核电技术公司党组成员、副总经理。
张福宝 助理总经理
张福宝:男,汉族,中共党员,1960年8月生, 1982年8月参加工作。西安交通大学核反应堆工程专业毕业,学士学位,高级工程师。2016年7月,任国家核电技术公司助理总经理。
郝宏生 助理总经理
郝宏生:男,汉族,中共党员,1965年9月生,1986年7月参加工作。太原工学院电力分校电厂热能动力专业毕业,西安交通大学工商管理硕士学位,高级工程师。2017年7月,任国家核电技术公司助理总经理兼人力资源部总经理。
孙文科 总工程师
孙文科:男,汉族,中共党员,1963年4月生,1986年8月参加工作。东北电力大学热工测量自动化专业毕业,学士学位,清华大学EMBA硕士,高级工程师。2016年7月,任国家核电技术公司总工程师兼国核工程有限公司执行董事、党委书记。
荣芳 总经济师
荣芳:女,汉族,中共党员,1963年4月生,1985年7月参加工作。南京工学院建筑结构工程专业毕业,学士学位,哈尔滨工业大学高级工商管理专业硕士,研究员级高级工程师。2016年7月,任国家核电技术公司总经济师。
李甦 总法律顾问
李甦:男,汉族,民建会员,1965年11月生,1988年8月参加工作。对外经济贸易大学外贸英语专业毕业,学士学位。2017年7月,任国家核电技术公司总法律顾问兼商务法律部总经理。
赵新炎 资本运营总监
赵新炎:男,汉族,中共党员,1962年7月生,1985年8月参加工作。重庆建筑大学建筑材料专业毕业,学士学位,北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。2016年11月,任国家核电技术公司资本运营总监兼资本运营部总经理。